Renseignements sur Urs Bislin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Bislin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004567779, Registre du commerce Argovie, (400)
Bislin Baurealisations GmbH, in Baden, CHE-114.862.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S.1, Publ. 5021812).
Firma neu:
Bislin Baurealisations GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bislin, Urs, von Pfäfers, in Baden, Gesellschafter, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6055670, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung pro Diamantina, in Remetschwil, CH-400.7.016.319-9, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 2, Publ. 5751610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Rosemarie, von Wuppenau, in Wettingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grenacher, Hans, von Gansingen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bislin, Urs, von Pfäfers, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich];
Frey, Maria, von Luzern, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Irene, von Kirchberg SG, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfeli, Myrna, von Klingnau, in Birrhard, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Simon, von Schönenberg ZH, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Susanne, von Sins und Baden, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5021812, Registre du commerce Argovie, (400)
Bislin Baurealisations GmbH, in Baden, CH-400.4.031.640-6, Badstrasse 4, 5400 Baden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2009.
Zweck:
Realisation und Verkauf von zukunftsweisenden Immobilien als Totalunternehmung;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 23.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bislin, Urs, von Pfäfers, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.