Renseignements sur Séverine Biselx Abbet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Séverine Biselx Abbet
Numéro de publication: 4003013, Registre du commerce Valais, (621)
Biselx & Cie Promotion Immobilière, à Orsières, CHE-109.988.098, société en nom collectif (No. FOSC 250 du 27.12.2013, Publ. 1261281).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biselx, Séverine, de Orsières, à Orsières, associée, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1261281, Registre du commerce Valais, (621)
Biselx & Cie Promotion Immobilière, à Orsières, CHE-109.988.098, société en nom collectif (No. FOSC 250 du 30.12.2002, p. 27, Publ. 792894).
Nouvelle adresse:
Route de la Cotze 18, 1937 Orsières.
Inscription ou modification de personne(s):
Biselx, Séverine, de Orsières, à Orsières, associée, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 2616974, Registre du commerce Valais
Fondation Raphaël ABBET, à Orsières, CH-621.7.006.707-6, c/o Benoît Abbet, 1937 Orsières, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
6.12.2004.
But:
accorder une aide ponctuelle à toute personne, organisme, association reconnue, en Suisse ou à l'étranger, s'occupant de personnes handicapées mentales, par l'affectation de sommes d'argent, soit pour l'acquisition de matériel, soit par une aide destinée directement à la gestion de l'oeuvre.
Organisation:
Conseil de fondation de deux à neuf membres, gérance et organe de contrôle.
Personnes inscrites:
Abbet, Michel, de Vollèges, à Orsières, président, avec signature individuelle;
Abbet, Benoît, de Vollèges, à Orsières, membre du conseil et gérant, avec signature individuelle;
Abbet née Rausis, Monique, de Orsières, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Cotture, Fabrice, de Fully, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Cotture, Joël, de Fully, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Abbet, Sylvie, de Vollèges, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Biselx née Abbet, Séverine, de Orsières, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Jérôme Rausis, à Orsières, organe de contrôle.