Renseignements sur Özgün Birelli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Özgün Birelli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3766839, Registre du commerce Zurich, (20)
Viva Select GmbH, bisher in Baden, CHE-181.888.548, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015).
Statutenänderung:
08.09.2017.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Brunnenwiesliweg 6, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Immobiliengeschäftes, insbesondere die Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen, die Immobilienverwaltung und die Planung von Bauprojekten, Beratungen im Immobilien- und Versicherungsbereich sowie Finanzdienstleistungen und Kreditvermittlungen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In ?und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birelli, Özgün, von Baden, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Benjamin Amos, von Dallenwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3471535, Registre du commerce Argovie, (400)
Sana Choice GmbH, in Baden, CHE-312.240.883, Husmatt 7, 5405 Dättwil AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2017.
Zweck:
Betrieb eines Immobiliengeschäftes, insbesondere Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen, Immobilienverwaltung und Planung von Bauprojekten, Beratungen im Immobilien- und Versicherungsbereich sowie Finanzdienstleistungen und Kreditvermittlungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 29.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Birelli, Özgün, von Baden, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2607071, Registre du commerce Zurich, (20)
Iventas GmbH, bisher in Baden, CHE-111.693.152, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011).
Gründungsstatuten:
24.05.2004.
Statutenänderung:
29.10.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Lavaterstrasse 75, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Immobiliengeschäftes, insbesondere die Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen, die Immobilienverwaltung und die Planung von Bauprojekten und Beratungen im Immobilien- und Versicherungsbereich. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. ].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birelli, Özgün, türkischer Staatsangehöriger, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perri, Sergio, von Adliswil, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.