Renseignements sur Christoph Daniel Wittmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Daniel Wittmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005383032, Registre du commerce Zurich, (20)
Schulverein für das Freie Gymnasium Zürich, in Zürich, CHE-107.823.291, Verein (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Thomas, von Volketswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Christoph Daniel, von Meilen, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005335637, Registre du commerce Zurich, (20)
Stipendienfonds FGZ, in Zürich, CHE-100.660.102, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Thomas, von Volketswil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Christoph Daniel, von Meilen, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004537848, Registre du commerce Zurich, (20)
Fonds für Personalvorsorge der Museumsgesellschaft Zürich, in Zürich, CHE-109.728.410, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209193).
Name neu:
Fonds für Personalvorsorge der Museumsgesellschaft Zürich in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.10.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Christoph, von Meilen, in Stäfa, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tödtli, Markus R., von Bubikon, in Zürich, Quästor, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Quästor, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmüller, Marcel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].