Renseignements sur Romain Birbaum
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Romain Birbaum
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3468149, Registre du commerce Soleure, (241)
Alpiq AG, in Olten, CHE-105.974.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3405069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Hanspeter, von Galgenen, in Minusio, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savary, Sylvia, von Martigny, in Sion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birbaum, Romain, von St. Ursen, in Romanel-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emery, François, von Lens, in Morges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Cyrill, von Oberriet (SG), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Patrick, von Neuchâtel, in Penthéréaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7021568, Registre du commerce Argovie, (400)
Alpiq Réseau SA Lausanne, bisher in Lausanne, CHE-113.968.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6847546).
Gründungsstatuten:
12.11.2007.
Statutenänderung:
10.01.2013.
Firma neu:
Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpiq Netz AG Lausanne/Laufenburg) (Alpiq Grid Ltd Lausanne/Laufenburg) (Alpiq Rete SA Lausanne/Laufenburg).
Sitz neu:
Laufenburg.
Domizil neu:
c/o Swissgrid AG, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg.
Zweck neu:
Betrieb, Planung, Bau und Instandhaltung sowie Erneuerung von Anlagen zur Übertragung von Energie sowie Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen, sich an Unternehmen beteiligen, diese finanzieren, oder solche gründen oder erwerben sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen per uneingeschriebenen oder nach Ermessen des Verwaltungsrates per eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Christian, von Eischoll, in Sierre, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wider, Michael, von Guin, in Guin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bagnoud, Yves-andré, von Chermignon, in Chermignon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birbaum, Romain, von St. Ursen, in Romanel-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonny, Alain, von Chevroux, in Orbe, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dali Wielandt, Judith, von Lucerne, in Lucerne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dini, Jean-Christophe, von Mendrisio, in Charrat, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emery, François, von Lens, in Lens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Christoph, von Leuggern, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaffuri, Franco, von Olten, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Alain, von Wigoltingen, in La Roche, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gorret, Laurence, von Ménières, in Morges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaquier, Sébastien, von Prahins, in Vufflens-la-Ville, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marthe, Emmanuel, von Ferpicloz, in Belfaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Claude, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetiker, Lukas, von Oetwil am See, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savary, Silvia, von Martigny, in La Tour-de-Peilz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schib, Peter, von Möhlin, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Thierry, von Suhr, in Romont (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, René, von Truttikon, in Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hechler, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baroni, Luca, von Basel und Roggwil TG, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.