Renseignements sur Michel Binder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel Binder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3912959, Registre du commerce Zurich, (20)
marconex ag, in Zürich, CHE-113.863.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1409657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Michel, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3861467, Registre du commerce Zurich, (20)
BBGmarconex AG, in Thalwil, CHE-102.978.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Michel, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binder, Claudia, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Richard, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez, Javier, von Wädenswil, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1305053, Registre du commerce Zurich, (20)
BBGWerbung AG, in Thalwil, CHE-102.978.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647244).
Statutenänderung:
20.01.2014.
Firma neu:
BBGmarconex AG.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Michel, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binder, Claudia, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Urs, von Neuenhof, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Köhli, Richard, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-106.239.497), in Spiez, Revisionsstelle [bisher: Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer].