Renseignements sur Andreas Christian Bilger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Christian Bilger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005152387, Registre du commerce Uri, (120)
Verkehrsausbildungszentrum Erstfeld AG, in Erstfeld, CHE-112.574.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilger, Andreas, von Seedorf UR, in Seedorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Thomas, von Zug, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Loretz, Ludwig Josef, von Wassen, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 6557022, Registre du commerce Uri, (120)
Andermatt Gotthard Tourismus, in Andermatt, CH-120.6.001.402-6, Verein (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 17, Publ. 4912966).
Name neu:
Andermatt Gotthard Tourismus in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.01.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sproll, Philippe, von Tobel-Tägerschen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Karin, von Sempach, in Schenkon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzer, Peter, von Muotathal, in Andermatt, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mattli, Verena genannt Vreni, von Andermatt, in Andermatt, Vizepräsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bilger, Andreas, von Seedorf UR, in Seedorf UR, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Numéro de publication: 4974424, Registre du commerce Uri, (120)
Verkehrsausbildungszentrum Schächenwald AG, in Bürglen UR, CH-120.3.002.109-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 19, Publ. 4756004).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilger, Andreas, von Seedorf UR, in Seedorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Felix, von Steinen, Luzern und Hottwil, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].