Renseignements sur Mensur Bilalli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Mensur Bilalli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006030310, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
tapintos GmbH, bisher in Laupen, CHE-485.513.847, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622412).
Statutenänderung:
05.03.2024. 14.03.2024 und 28.03.2024.
Firma neu:
MBI Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Neu- und Umbau, Renovationen, Facility, Baumanagement, Gebäudereinigungen, Handel mit Baumaterialien sowie Generalunternehmungen;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immobilien, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen, Markenrechte, Know-how erwerben, belasten, verwalten, vermieten und veräussern;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Pflichten neu:
Die statutarischen Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte wurden gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Samuel Marcel, von Zürich, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Joss, Jan, von Hasle bei Burgdorf, in Liestal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilalli, Mensur, serbischer Staatsangehöriger, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1004919525, Registre du commerce Zurich, (20)
cinnamon GmbH, in Zürich, CHE-114.281.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133335).
Domizil neu:
Seebacherstrasse 102, 8052 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Starke, Linda, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Frank, Karin, von Bettlach, in Nidau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilalli, Mensur, serbischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 3538585, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bilalli Reinigung, in Altstätten, CHE-298.257.210, Obergasse 10, 9450 Altstätten, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Ausführung von Baureinigung, Unterhaltsreinigung, Industriereinigung, Schneeräumungen sowie Umzugsreinigung.
Eingetragene Personen:
Bilalli, Mensur, serbischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Inhaber, mit Einzelunterschrift.