Renseignements sur Roland Bichsel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Bichsel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005553042, Registre du commerce Berne, (36)
MB Color AG, in Biel/Bienne, CHE-381.726.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, S.0, Publ. 928373).
Statutenänderung:
26.08.2022.
Firma neu:
mb immo ag.
Domizil neu:
Mettstrasse 75a, 2504 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundeigentum und beweglichen Sachen sowie das Erbringen aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder mit ihm im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Werner, von Lützelflüh, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift];
Dalla Bona, Enrico, von Nesslau, in Ipsach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bichsel, Roland, von Lützelflüh, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Pedevilla, Céline, von Rüeggisberg, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005383163, Registre du commerce Berne, (36)
Marcel Bichsel AG, in Biel/Bienne, CHE-107.178.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Werner, von Lützelflüh, in Ipsach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bichsel, Roland, von Lützelflüh, in Mörigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dalla Bona, Enrico, von Krummenau, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pereira Alves da Silva, Pedro Júlio, portugiesischer Staatsangehöriger, in La Croix (Lutry), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7152058, Registre du commerce Berne, (36)
MB Color AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.056.799-7, Silbergasse 16, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Marcel Bichsel AG, in Biel/Bienne (CH-073.3.000.239-5). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 21.12.2012 Aktiven von CHF 1'397'813.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'060'000.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Statutendatum:
14.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Grosshandel mit Farben, Tapeten, Lacken, Werkzeugen, Maschinen und verwandten Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verkaufen und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bichsel, Roland, von Lützelflüh, in Ipsach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bichsel, Werner, von Lützelflüh, in Mörigen, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Dalla Bona, Enrico, von Nesslau, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.