Renseignements sur Martin Bichsel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Bichsel
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Bichsel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005440508, Registre du commerce Berne, (36)
Bichsel Notariat Advokatur AG, in Münsingen, CHE-251.318.301, Dorfplatz 7, 3110 Münsingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von notariellen, anwaltlichen und anderen Rechts- und Beratungsdienstleistungen sowie von damit verbundenen Tätigkeiten durch im Notariatsregister des Kantons Bern sowie in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene Personen wie auch durch andere qualifizierte Beratungsdienstleister, und zwar im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021 Aktiven von CHF 2'132'031.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 426'457.07 des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Martin Bichsel, Fürsprecher und Notar", in Münsingen, wofür 3'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 1'405'574.34 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bichsel, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Rubigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004931717, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Ochsengut, in Münsingen, CHE-109.478.905, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, S.0, Publ. 6651424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans, von Boltigen, in Münsingen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Rubigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller-Trösch, Theres, von Boltigen, in Münsingen, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Fritz Dr., von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaugg, Martin, von Trub, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther, Hans, von Wohlen bei Bern und Kirchlindach, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4384432, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnheim Riggisberg, in Riggisberg, CH-035.5.010.030-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 13.08.2003, S. 3, Publ. 1127180).
Statutenänderung:
6.06.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Hans, von Schangnau, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bichsel, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Rubigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlapbach, Martin, von Belp, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Böhler, Kurt, von Zürich, in Schwarzenburg (Wahlern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss-de Groot, Ella, von Alchenstorf, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Badertscher, Barbara, von Lauperswil, in Schlosswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mossotti, Christine, von Sumiswald, in Brenzikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Ernst, von Frauenkappelen, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staub, Marianne, von Wohlen bei Bern, in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Untersander, Manfred, von Alt St. Johann, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Thomas, von Landiswil, in Guggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laedrach, Ueli, von Konolfingen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dick, Annamarie, von Schnottwil und Brunnenthal, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Gunten (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-092.9.004.245-4), in Thun, Revisionsstelle.