Renseignements sur Esther Bichler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Esther Bichler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120120, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Association for Automotive Transformation (SAAT), in Zürich, CHE-434.637.901, Verein (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichler, Esther, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006035366, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Association for Automotive Transformation (SAAT), in Zürich, CHE-434.637.901, Verein (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005719810).
Statutenänderung:
23.01.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Matthias, von Aarwangen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Koch, Simon, von Willisau, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Benjamin, von Röthenbach im Emmental, in Oberrieden, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bichler, Esther, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Balogh, Magdalena, österreichische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissmann, Christoph, von Hägglingen, in Maur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kallen, Fabian, von Frutigen, in Sarmenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Semmer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005719810, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Association for Automotive Transformation (SAAT), in Zürich, CHE-434.637.901, c/o Stratos Technologies AG, Hohlstrasse 188, 8004 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2019. 08.12.2020. 07.12.2022.
Zweck:
Der Verein bezweckt: die Verknüpfung von Start-ups, Innovationsführern in Unternehmen und Entscheider in der Automobilbranche;
die Verbesserung des Schweizer Automotive Startup Ökosystems;
das Schaffen einer Interessengruppe im Bereich des Startups und Innovationen mit dem Fokus auf die Schweizer Automobilbranche.
Der Zweck soll erreicht werden mittels:
Austausch von Informationen und Erfahrungen, um gemeinsam Best Practices zu entwickeln;
Dialog mit Führungspersonen aus der akademischen Welt;
Eingehen von Partnerschaften mit wesentlichen Akteuren im Schweizer Automotive Markt;
sowie Pflege der Kontakte mit ausländischen Institutionen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Zinsen aus dem Vereinsvermögen und Spenden, Beiträge, Schenkungen, Legate.
Eingetragene Personen:
Gerber, Matthias, von Aarwangen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bichler, Esther, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Simon, von Willisau, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.