Renseignements sur Patric Bhend
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patric Bhend
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patric Bhend
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005509701, Registre du commerce Berne, (36)
Tr1nsf0rm AG, in Steffisburg, CHE-168.371.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Patric, von Unterseen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furler, Moreno, von Oberdorf (BL), in Büren SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004919761, Registre du commerce Berne, (36)
persomed AG, in Bern, CHE-168.371.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2824579).
Statutenänderung:
16.06.2020.
Firma neu:
Tr1nsf0rm AG.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
c/o Patric Bhend, Sonnenweg 6, 3612 Steffisburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für Betriebe und Endkunden im Bereich des Gesundheitswesens, der Gastronomie und der Informatik. Dazu gehören insbesondere der Handel mit damit zusammenhängenden Waren sowie die Konzeption, die Entwicklung und der Vertrieb von Software einschliesslich der Erteilung von Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Carlo Dr., von Raron, in Niederscherli (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Peter, von Konolfingen, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Thomas, von Eggiwil, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bhend, Patric, von Unterseen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1267817, Registre du commerce Berne, (36)
Ernst Müller-Stiftung, Bern, in Bern, CHE-110.382.413, Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6904456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüssel, Paul, von Sumiswald, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Jürg, von Muri AG, in Rüttenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Bhend, Patric, von Unterseen, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.