Renseignements sur Michel Roger Aimé Beuret
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel Roger Aimé Beuret
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005924295, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Weiergraben, in Steffisburg, CHE-104.019.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197822).
Domizil neu:
c/o Theo Hürlimann, Honeggweg 18 D, 3612 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosser, Werner, von Kandersteg, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Theodor Alois, genannt Theo, von Walchwil, in Steffisburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hürlimann, Theodor Alois, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beuret, Michel Roger Aimé, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Christof Oliver, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005197822, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Weiergraben, in Steffisburg, CHE-104.019.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2019, Publ. 1004583237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nydegger, Anton Max, genannt Max, von Schwarzenburg, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beuret, Michel Roger Aimé, von Steffisburg, in Steffisburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kröpfli-Jörg, Irene, von Unterlangenegg und Affoltern im Emmental, in Steffisburg, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hürlimann, Theodor Alois, von Walchwil, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2399349, Registre du commerce Zurich, (20)
swimsports.ch - die Vereinigung der am Schwimmsport interessierten Verbände und Institutionen in der Schweiz, in Bülach, CHE-107.854.239, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 25, Publ. 5793822).
Statutenänderung:
01.10.2014.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden Ausbildung von Leitenden im Schwimmsport und in der Wasserfitness, die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Förderung eines modernen und qualitativ hochstehenden Schwimmunterrichts, die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Förderung eines effizienten und gut strukturierten Wasserfitnessunterrichts, die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Vernetzung der Partner in der Schwimmszene Schweiz zur Förderung des Schwimmsports. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beuret, Michel, von Steffisburg, in Steffisburg, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ammon, Andrea, von Herzogenbuchsee, in Münsingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Peter, von Illnau-Effretikon, in Leissigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moosmann, Barbara, von Wileroltigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeberger, Flavio, von Schwarzenberg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann, Robert, von Matzingen, in Amden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.