Renseignements sur Diego Bernardini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Diego Bernardini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6591648, Registre du commerce Zurich, (20)
Run4Life GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.661-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6332988).
Firma neu:
Run4Life GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.02.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erat, Pablo, von Unteriberg, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bernardini, Diego, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6104466, Registre du commerce Zurich, (20)
Retail Controller AG, in Zürich, CH-020.3.033.915-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 40, Publ. 5079724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernardini, Diego, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baxter, Greg Mac Neil, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5079724, Registre du commerce Zurich, (20)
Retail Controller AG, in Zürich, CH-020.3.033.915-7, Gasometerstrasse 9, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, den Verkauf von Lizenzen und internationalen Handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zier, Claudio, von Chur und Oetwil an der Limmat, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernardini, Diego, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jürg, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.