Renseignements sur Gian-Luigi Berini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gian-Luigi Berini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005929991, Registre du commerce Zurich, (20)
HEADSTORE AG, in Zürich, CHE-225.813.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005515926).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deutsch Hollo, Rafael, venezolanischer Staatsangehöriger, in Panama City (PA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berini, Gian-Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005651383, Registre du commerce Zurich, (20)
Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492200).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 484'494.00 [bisher: CHF 354'106.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 484'494.00 [bisher: CHF 354'106.00].
Aktien neu:
126'146 Namenaktien zu CHF 1.00, 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 116'800 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 112'558 Namenaktien zu CHF 1.00 und 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'302'000.00 verrechnet, wofür 49'231 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [bisher: Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berini, Gian-Luigi, von Lugano, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Royer, Eric, von Genève, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Little, William Reed, amerikanischer Staatsangehöriger, in Waytata/MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wong, King Wai Alfred, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005312934, Registre du commerce Zurich, (20)
ChatOwl GmbH, in Zürich, CHE-277.741.960, c/o HEADSTORE AG, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von digitalen Gesundheitsprodukten, insbesondere im Bereich der mentalen Gesundheit, die unter anderem auf künstlicher Intelligenz basieren. Ausserdem kann die Gesellschaft Patente, Marken, Urheberrechte oder andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im in- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
HEADSTORE AG (CHE-225.813.598), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berini, Gian-Luigi, von Lugano, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.