Renseignements sur Werner Berger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Berger
Dernières notifications FOSC pour Werner Berger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5112884, Registre du commerce Grisons, (350)
Swiss Sport Promotion SSP GmbH, in Küblis, CH-350.4.001.002-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2001, S. 4072). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 30.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Werner, von Fahrni, in Waltensburg/Vuorz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valer, Hanspeter, von Jenaz, in Küblis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000];
Thöny, Cornelia, von St. Antönien, in Küblis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000 [bisher: Berry, Cornelia, von St. Antönien und St. Antönien Ascharina].
Numéro de publication: 4565176, Registre du commerce Grisons, (350)
Architekten Werner Berger GmbH, in Waltensburg/Vuorz, CH-350.4.002.329-4, Casa Greina, 7158 Waltensburg/Vuorz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.07.2008.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros sowie Übernahme von Planungs-, Beratungs- und Ausführungsaufträgen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Berger, Anna Margretha, von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg/Vuorz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100;
Berger, Werner, von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg/Vuorz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100;
Bearth & Derungs Treuhand AG, in Ilanz (CH-350.3.000.245-8), Revisionsstelle.
Registre du commerce Grisons, (350)
Swiss Sport Promotion SSP GmbH, in K ü b l i s , Klus 6 H, 7240 Küblis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2001.
Zweck:
Förderung des Sports im Nachwuchsbereich und die Vermarktung von Sportveranstaltungen, des weiteren vertreibt sie den Sportpass;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Berger, Werner, von Fahrni, in Waltensburg/Vuorz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000;
Valer, Hanspeter, von Jenaz, in Küblis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000;
Berry, Cornelia, von St. Antönien und St. Antönien Ascharina, in Küblis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.