Renseignements sur Heinz Berger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Heinz Berger
Dernières notifications FOSC pour Heinz Berger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6363842, Registre du commerce Berne, (36)
Nova Dentalvertrieb GmbH, in Hilterfingen, CH-092.4.008.456-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2007, S. 4, Publ. 3712100). Gemäss Erklärung vom 24.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Der Hinweis auf die Liberierung wurde gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berger, Heinz, von Grosshöchstetten, in Hilterfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3712100, Registre du commerce Berne, (36)
Nova Dentalvertrieb GmbH, bisher in Thun, CH-092.4.008.456-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2006, S. 5, Publ. 3583738).
Statutenänderung:
8.12.2006.
Sitz neu:
Hilterfingen.
Domizil neu:
Haberzelgweg 6, 3652 Hilterfingen. [gestrichen: Der Erbengemeinschaft gehören an: Busch-Holenstein Heidi Erika, von Thun und Zürich, in Hünibach (Thun), Busch Berger Corina Patricia, von Thun und Grosshöchstetten, in Hilterfingen, und Busch Klempa Sheila Nicole, von Thun, in Santa Barbara 93101 (USA).].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erbengemeinschaft des Manfred Busch sel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--;
Busch, Heidi Erika, von Thun und Zürich, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Heinz, von Grosshöchstetten, in Hilterfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Busch Berger, Corina Patricia, von Thun und Grosshöchstetten, in Hilterfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: Geschäftsführerin].