Renseignements sur Emanuele Bellaroba
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emanuele Bellaroba
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005952496, Registre du commerce Soleure, (241)
Bella Work AG, in Recherswil, CHE-380.117.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellaroba, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005372010, Registre du commerce Berne, (36)
Argemo AG, in Bern, CHE-107.920.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellaroba, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Raphael, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004594616, Registre du commerce Berne, (36)
Argemo AG, in Oberdiessbach, CHE-107.920.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, S.0, Publ. 1733249).
Statutenänderung:
19.03.2019.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Brückfeldstrasse 19, 3012 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, Interessenten Arbeitskräfte gegen Entgelt temporär zur Verfügung zu stellen. Im weiteren bezweckt sie die Beratung, den Vertrieb und die Montage von Sicherheitssystemen für Gebäude. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch per Email).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Fritz, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Geissbühler-Moser, Rosmarie, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Raphael, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bellaroba, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.