Renseignements sur Beat Begert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beat Begert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2290012, Registre du commerce Berne, (36)
Ypsomed AG, in Burgdorf, Forschung im Bereich der Medizinaltechnik sowie Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Geräten und Produkten auf dem Gebiet der Medizinaltechnik und der damit im Zusammenhang stehenden Industrien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 3, Publ. 2019886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert, Beat, von Ersigen, in Faoug, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2290006, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Disetronic Gruppe, in Burgdorf, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma usw., Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2003, S. 3, Publ. 1014260).
Domizil neu:
c/o Ypsomed AG, Brunnmattstrasse 6, 3400 Burgdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lottenbach-Frenser, Dr. Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haueter, Ueli, von Langnau im Emmental, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Begert, Beat, von Ersigen, in Faoug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Steinemann, Urs, von Hagenbuch, in Arch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Aebi, Stefan, von Wynigen, in Kirchberg BE (Burgdorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher, Dr. Christoph, von Lützelflüh, in Vechigen (Boll), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Ramseier, Niklaus, von Bowil, in Niederhünigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Beat, von Saanen, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wigger, Irene, von Walchwil, in Menzingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Yvonne, von Trub, in Ersigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guggisberg, Gilbert, von Wald BE (Zimmerwald), in Seeberg (Grasswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1147658, Registre du commerce Berne, (36)
Tecpharma Licensing AG, in Burgdorf, Erbringung von Managementdienstleistungen als auch Dienstleistungen administrativer Art und Weise zu Gunsten von im Bereich der Medizinaltechnik tätigen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 12.08.2003, S. 3, Publ. 1125426).
Statutenänderung:
21.08.2003.
Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Halten und Verwaltung von Immaterialgütern aller Art in der Schweiz und im Ausland als auch Vergabe von Lizenzrechten an Gruppengesellschaften sowie an Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, vermieten, verpachten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich. [Bemerkungen: gestrichen: Bei dem unter Rubrik Zweck (Referenz 7) umschriebenen Zweck handelt es sich um die vollständige Wiedergabe des Zweckes, wie er in den Gründungsstatuten bereits umschrieben war, mithin also weder um eine Zweckänderung noch um eine Zweckergänzung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert, Beat, von Ersigen, in Faoug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bracher, Ueli, von Madiswil, in Schlosswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Landolt, Othmar, von Näfels, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lottenbach-Frenser, Dr. Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ryf, Theresia, von Bannwil, in Alchenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Soniec, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.