Renseignements sur Roland Johann Bayard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Johann Bayard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006065957, Registre du commerce Berne, (36)
ChiNo Management AG, in Moosseedorf, CHE-206.129.952, c/o Roland Bayard, Sandstrasse 10, 3302 Moosseedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien sowie die Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Immobilienverwaltung, Informationstechnologie und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bayard, Roland Johann, von Eischoll, in Moosseedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bayard-Huonder, Danielle, von Eischoll, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bayard, Chiara Sarina, von Eischoll, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Noé Joel, von Eischoll, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005933804, Registre du commerce Berne, (36)
Netrics Bern AG, in Bern, CHE-105.032.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005758898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pascal, von Oberegg, in Lüscherz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Roland, von Eischoll, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafer, Adrian, von Bösingen, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Pascal, von Worben, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zahnd, Marco, von Schwarzenburg, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005547323, Registre du commerce Berne, (36)
PageUp AG, in Bern, CHE-105.032.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559628).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Pascal, von Oberegg, in Lüscherz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Roland, von Eischoll, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Pascal, von Worben, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafer, Adrian, von Bösingen, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siber, Michael, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.