Renseignements sur Thomas Bawart
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Bawart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2968803, Registre du commerce Soleure, (241)
Bawart AG, in Walterswil (SO), CHE-100.207.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz Burch, Daniela, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A) (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A) (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönauer, Hans Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2441689, Registre du commerce Obwald, (140)
Banner Batterien International AG, in Sarnen, CHE-103.590.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6940576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gösele, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Rotz Burch, Daniela, von Kerns, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Alpina Treuhand AG ( CHE-106.904.389), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle [bisher: Alpina Treuhand AG ( CH-150.3.001.204-6)].
Numéro de publication: 806264, Registre du commerce Soleure, (241)
Banner Batterien (International) AG, bisher in Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.1998, S. 6403).
Statutenänderung:
23.12.2002.
Sitz neu:
Walterswil SO.
Domizil neu:
Bannerstrasse 1, 5746 Walterswil.
Zweck:
Koordination der internationalen Geschäfte des gesamten Bannerkonzerns sowie internationaler Handel mit Waren aller Art, insbesondere Batterien und Akkumulatoren. Kann Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 7'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 7'000'000.--.
Aktien:
7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofer, Peter, von Kriens und Buchrain, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Gösele, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
A & G Revisions AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle [wie bisher].