Renseignements sur Judith Baumgartner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Judith Baumgartner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2625611, Registre du commerce Zoug, (170)
bi-solutions ag, in Zug, CHE-110.154.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, Publ. 6349058).
Statutenänderung:
17.12.2015.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 5, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thümmel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Judith, von Sirnach und Berneck, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemmler, Peter, von Zollikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-108.635.941), in Baar, Revisionsstelle [bisher: ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-170.1.003.914-9)].
Numéro de publication: 5356800, Registre du commerce Zurich, (20)
GAM (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.910.457-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 27, Publ. 5295116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Judith, von Sirnach, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanno, Schabo, von Schwyz, in Suhr, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3888008, Registre du commerce Zurich, (20)
GAM (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.910.457-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2007, S. 21, Publ. 3798972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canossa, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Christian, von Gaiserwald, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Frank, von Andermatt, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor];
Klien, Wolfgang, von St. Gallen, in Küsnacht ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angelaccio, Alessia, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mautone, Adriana, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nunes, Dale, von Erlenbach im Simmental, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Specogna, Karin, von Glattfelden, in Thal, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Arque Santillan, Emma, spanische Staatsangehörige, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumgartner, Judith, von Sirnach, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birchmeier, Andrea, von Würenlingen, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Civan, Lütfi, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guadalix Frax, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Khau, Vink, von Zürich, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.