Renseignements sur Heidi Baumgartner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Heidi Baumgartner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heidi Baumgartner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006072381, Registre du commerce Zurich, (20)
Friotec Holding AG, in Bäretswil, CHE-112.527.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632642).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Peter, von Luzern, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Heidi, von Weiach, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Stefan, von Weiach, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Theodor, von Weiach, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Theodor, von Weiach, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linsi-Baumgartner, Karin, von Pfäffikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004985866, Registre du commerce Berne, (36)
Friotec Consulting AG, bisher in Zug, CHE-113.601.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2206291).
Statutenänderung:
26.08.2020.
Firma neu:
Das Kreuz AG.
Sitz neu:
Lauterbrunnen.
Domizil neu:
Spiss 392, 3822 Lauterbrunnen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung von Hotels und Restaurants. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Heidi, von Weiach, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
T. Schweizer AG, Treuhand und Revision, in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taylor, Jodie, neuseeländische Staatsangehörige, in Sliema (MT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumkehr, Jürg, von Reichenbach im Kandertal, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1180485, Registre du commerce Zoug, (170)
Friotec Consulting AG, in Zug, CH-170.3.030.705-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 18, Publ. 3916514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Daniel, von Walzenhausen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Heidi, von Weiach, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.