Renseignements sur Urs Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Baumann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1422539, Registre du commerce Argovie, (400)
AFT Transport AG, in Lenzburg, CHE-107.510.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1148191). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Franz, von Neudorf, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Meilen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Baumann-Vock, Ursula, von Meilen, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vock, Ursula, von Wohlen].
Registre du commerce Zurich, (20)
Bava Baumann & Cie, bisher in Wil SG, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr.243 vom 18.10.1988, S.4219). Neuer Sitz Zürich1.
Adresse:
Niederdorfstrasse 63.
Gesellschaftsbeginn:
1.10.1988.
Unbeschränkt haftender Gesellschafter:
Baumann, Urs, von Meilen, in Zürich 8. Kommanditärin mit einer Kommanditsumme von Fr.20000: Vock, Ursula, von Wohlen AG, in Neuenhof;
sie hat Einzelprokura. Unternehmensberatung;
ferner Handel mit Waren aller Art.