Renseignements sur Tobias Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Tobias Baumann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tobias Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005858905, Registre du commerce Schwyz, (130)
Tellco pkFLEX, in Schwyz, CHE-112.966.163, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522912).
Name neu:
Tellco pkFLEX in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) vom 12.07.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Tobias, von Mülligen, in Oberentfelden, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Greber, Daniel, von Reichenbach im Kandertal, in Kreuzlingen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kopp, Thomas, von Luzern, in Luzern, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern und Ebikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peyrot, Paul, von Wartau, in Aeugst am Albis, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004636595, Registre du commerce Schwyz, (130)
Tellco Pensinvest, in Schwyz, CHE-112.966.163, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004483899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Bruno, von Zürich, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Tobias, von Mülligen, in Oberentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3059135, Registre du commerce Argovie, (400)
Pensionskasse der Bouygues Energies & Services Schweiz, in Baden, CHE-111.991.595, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2322323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moliterni, Enzo, von Thal, in Eglisau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Tobias, von Mülligen, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würgler, Franck, von Basel, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bellwald, Enguenye, von Basel, in Schöfflisdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperle, Janine, von Degersheim, in Eschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oeschger, Christoph, von Gansingen, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagner, Katrin, von Walliswil bei Wangen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].