Renseignements sur Peter Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005675126, Registre du commerce Berne, (36)
terraplant ag, in Bern, CHE-101.991.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Philipp, von Urtenen-Schönbühl, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Welti, Werner Philipp , von Zürich, in Ascona, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3749551, Registre du commerce Berne, (36)
terraplant ag, in Bern, CHE-101.991.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Bern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Werner Philipp , von Zürich, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2955345, Registre du commerce Berne, (36)
IUP, Institut für Umweltpflege AG, in Ittigen, CHE-107.147.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857785).
Statutenänderung:
28.06.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, Know how-Verwertung, Verfahrenstechnik, Innovation und Schulung auf allen Gebieten der Oekologie und der Umweltpflege, insbesondere im Bereich der Bodenhygiene und der Pflanzensubstrate, Herstellung von und Handel mit umweltfreundlichen Produkten, Beratung, Projektierung, Bauleitung, Realisierung (Generalunternehmung) auf dem Gebiet des Sportplatzbaues. Die Gesellschaft kann Betriebs- und Geschäftsführungen übernehmen und Liegenschaften, Entwicklungen, Patente und Lizenzen erwerben und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck, der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Gerhard, von Bern, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Werner Philipp, von Zürich, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Peter, von Bern, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.