Renseignements sur Florian Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Florian Baumann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Florian Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005474173, Registre du commerce Schwyz, (130)
netLynx GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-318.080.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2018, Publ. 4122519).
Statutenänderung:
27.04.2022.
Firma neu:
resolve Technology GmbH. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Florian, von Meggen, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pister, Patrick, von Konolfingen, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Truttmann, Urs, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bredenkamp, Elise Sandra, südafrikanische Staatsangehörige, in Unterägeri, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bentele, Annina Sarah, von Zürich, in Küssnacht (SZ), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zimmermann, Marianne Katharina, von Zürich, in Uitikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4408751, Registre du commerce Zoug, (170)
EOH Switzerland GmbH, in Zug, CHE-349.416.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Florian, von Meggen, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4178767, Registre du commerce Zoug, (170)
Tech Data AS Switzerland GmbH, in Risch, CHE-107.426.553, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3714931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McCoy, Michael Ryan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scottsdale (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Watt, Graeme Alistair, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Willies, Timothy Giles, britischer Staatsangehöriger, in Hertford Heath (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Baumann, Florian, von Meggen, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Daniel, von Dättlikon, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dewji, Rafiq, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.