Renseignements sur Claude Robert Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claude Robert Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005055716, Registre du commerce Zurich, (20)
finews AG, bisher in Zug, CHE-114.849.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154701).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Basteiplatz 3, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erstellt Informationsdienste aller Art, insbesondere im Finanz- und Wirtschaftsbereich. Die Gesellschaft kann mit Waren aller Art handeln. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohnenblust, Peter, von Aarburg und Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Claude Robert, von Zürich, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter Koesters, Sybille, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005013678, Registre du commerce Zoug, (170)
Baumann Family Holding AG, in Zug, CHE-436.193.602, c/o LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.10.2020.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per Telefax oder E-Mail oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 20.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baumann, Claude Robert, von Zürich, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haag Baumann, Daniela Emma, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1670595, Registre du commerce Zoug, (170)
finews AG, in Zug, CHE-114.849.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 26, Publ. 5009762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pöhner, Ralph, von Cham, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haag, Daniela Emma, von Schönholzerswilen, Oberhallau und Zürich, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Claude Robert, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.