Renseignements sur Philippe Edouard Bauer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philippe Edouard Bauer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006077056, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung ZZG zur Förderung des ZeitZentrums Grenchen, in Grenchen, CHE-109.984.640, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005510022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bippus, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matile, François, von La Sagne, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Philippe, von Neuchâtel, in Milvignes, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zarth, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004673428, Registre du commerce Soleure, (241)
TMP Bauingenieure AG, in Grenchen, CHE-101.513.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeanneret, Jean-Marc, von Le Locle, in Le Landeron, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Raymond, von Escholzmatt-Marbach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Philippe, von Neuchâtel, in Milvignes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veigl, Alexander Christian, von Wettingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, André, von Muri (AG), in Lengnau (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004465851, Registre du commerce Berne, (36)
Société coopérative de fabriques d'aiguilles et de composants pour l'horlogerie, à Biel/Bienne, CHE-101.760.628, société coopérative (No. FOSC 198 du 12.10.2010, Publ. 5848678).
Modification des statuts:
29.03.2018.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de fabriques d'aiguilles et de composants pour l'horlogerie en liquidation.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Sans responsabilité personnelle.].
Nouvelles obligations:
Obligation de fournir des prestations: selon statuts. [L'observation relative au comité n'étant plus soumise à publication est radiée.] [biffé: Comité: 3 membres.]. Selon déclaration du 29.03.2018, il est renoncé à un contrôle restreint. La société est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 29.03.2018.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
L'Epée, Pierre-André, de Villiers et Le Pâquier, à St-Hippolyte-de-Montaigu (F), vice-président, avec signature collective à deux;
Junod, Max, de Sainte-Croix, à La Chaux-de-Fonds, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Girardin, Pierre, de Le Bémont (JU), à Nidau, président de l'administration, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Chillier, Pierre, de Bernex, à Genève, membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Bauer, Philippe, de Neuchâtel, à Auvernier (Milvignes), liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Savagnier (Val-de-Ruz), secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux].