Renseignements sur Andreas Basler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Basler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004765806, Registre du commerce Berne, (36)
Trink- und Löschwassergenossenschaft Höchst, in Frutigen, CHE-108.766.566, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, S.0, Publ. 1826375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basler, Andreas, von Bottenwil, in Thun, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schranz, Gerhard, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Patric, von Heiligenschwendi, in Estavayer-le-Lac (Estavayer), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5782258, Registre du commerce Berne, (36)
Trink- und Löschwassergenossenschaft Höchst, in Frutigen, CH-092.5.002.552-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 16.08.1996, S. 4931).
Statutenänderung:
12.04.2002, 01.04.2010.
Domizil neu:
c/o Fritz Abbühl, Adelbodenstrasse 21, 3714 Frutigen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe für die Mitglieder die folgenden Ziele anzustreben: Bau und Betrieb von Erschliessungsanlagen aller Art, wie Trink- und Löschwasserversorgung sowie Sauber- und Schmutzwasserableitung und den Unterhalt der Abwasserreinigungsanlage in der Ferienhauszone Höchst Frutigen, auf gemeinnütziger Basis und unter angemessener Wahrung der Interessen der Genossenschafter. Der Bau und Betrieb bezieht sich auf sämtliche Grundstücke innerhalb der Ferienhauszone Höchst, sowie das angrenzende Siedlungsgebiet ausserhalb der Bauzone. Die Genossenschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen, die mit ihrem Zweck vereinbar sind. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern. Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen, jede persönliche Haftbarkeit und Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen auf den Namen lautenden Anteilschein zu CHF 300.-- zu übernehmen. Er kann mehrere Anteilscheine erwerben.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, mit normaler Post. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 12.04.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung von Amtes wegen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Der Präsident , der Vizepräsident und der Kassier führen Kollektivunterschrift zu zweien untereinander oder mit einem weiteren Mitglied der Verwaltung., Die Verwaltung besteht aus mindestens 3 Personen].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tschabold, Othmar, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlup, Fritz, von Rapperswil BE, in Frutigen, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Gerhard, von Heiligenschwendi, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbühl, Fritz, von Därstetten, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gempeler, Hansruedi, von Frutigen, in Adelboden, Viepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Frutigen, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Basler, Andreas, von Bottenwil, in Thun, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbären, Reto, von Lenk, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.