Renseignements sur Olin Bartlome
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Olin Bartlome
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005302146, Registre du commerce Grisons
CLB Schweiz GmbH, in Thusis, CHE-113.172.467, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, S.0, Publ. 2839883).
Statutenänderung:
07.09.2021.
Sitz neu:
Rheinwald.
Domizil neu:
Oberdorf 18, 7435 Splügen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bietet Ingenieurleistungen, insbesondere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, sowie Marketing- und Internetdienstleistungen an. Sie bezweckt ferner den Handel mit Produkten aller Art und veranstaltet Events aller Art. Sie kann sich an anderen, ähnlichen Unternehmungen beteiligten, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Zudem kann sie Zweigniederlassungen errichten und Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartlome, Olin, von Münchenbuchsee, in Rheinwald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Splügen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3443101, Registre du commerce Zurich, (20)
DAVIES MEYER Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-114.686.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1769373).
Domizil neu:
c/o Olin Bartlome, Grüngasse 10, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartlome, Clemens, von Münchenbuchsee, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartlome, Olin, von Münchenbuchsee, in Splügen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 200.00.
Numéro de publication: 3345295, Registre du commerce Zurich, (20)
Zimmereigenossenschaft Zürich, in Zürich, CHE-102.594.120, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3241949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartlome, Olin, von Münchenbuchsee, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Michael, von Kilchberg ZH, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Gregor, von Küsnacht ZH, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Max, von Oberhofen am Thunersee, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Peter, von Dürrenroth, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Hanspeter, von Thalwil, in Thalwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Paul, von Schangnau, in Wetzikon ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smaniotto, Norberto, von Glarus Nord, in Reichenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Züger, Christian, von Innerthal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.