Renseignements sur Fiona Amanda Barth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fiona Amanda Barth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006134148, Registre du commerce Berne
Svecica Holding AG, in Biel/Bienne, CHE-340.359.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402023).
Firma neu:
Svecica Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Fiona Amanda, von Zürich, in Scheuren, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barth, Laura Eleonora, von Zürich, in Madiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barth, Selina Liana, von Zürich, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005997239, Registre du commerce Argovie, (400)
Robarth Holding AG, in Rothrist, CHE-103.249.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005613202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Fiona, von Zürich, in Scheuren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005496830, Registre du commerce Berne, (36)
Berkana AG (Berkana SA) (Berkana Ltd), in Orpund, CHE-496.366.711, Hauptstrasse 128, 2552 Orpund, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, Vermietung, Verwaltung, das Umbauen, Erstellen, Renovieren von Grundstücken und Liegenschaften sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Zudem erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen in den Bereichen Mensch, Tier, Haus und Hof, Organisation und Durchführung von Ausbildungen und Schulungen in den vorgenannten Bereichen, Führen einer Tierpension und Anbieten von Sach- und Tiertransporten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Barth, Fiona Amanda, von Zürich, in Scheuren, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.