Renseignements sur William Barozzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour William Barozzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005829703, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für die Förderung des Fischbestandes im Gebiet der Fischerei-Pachtvereinigung Bern und Umgebung, in Bern, CHE-110.590.495, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569897).
Name neu:
Stiftung für die Förderung des Fischbestandes im Gebiet der Fischerei-Pachtvereinigung Bern und Umgebung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Direktion für Inneres und Justiz vom 26.04.2023 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lussi, Nikolaus, von Stans, in Kehrsatz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Martin, von Guggisberg, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter, Ulysse, von Eischoll, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Markus, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barozzi, William, von Basel, in Thörishaus (Köniz), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5661542, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für die Förderung des Edelfischbestandes in der Aare zwischen Jabergbrücke und Wohlensee, in Bern, CH-035.7.016.238-5, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 03.10.2003, S. 2, Publ. 1198732). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.09.2009 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosvernier, Michel, von La Chaux-de-Fonds und Tramelan, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Ernst, von Vechigen, in Hinterkappelen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
May, Peter, von Konolfingen, in Konolfingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barozzi, William, von Basel, in Thörishaus (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, Nikolaus, von Stans, in Kehrsatz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Martin, von Guggisberg, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Hans, von Binningen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Walter, von Sigriswil, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.