Renseignements sur Christian Anton Bardill
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Anton Bardill
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004907417, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elektroplanung Bächler AG, in Frauenfeld, CHE-107.966.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S.15, Publ. 4701072).
Firma neu:
Elektroplanung Bächler AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Bardill Management & Consulting, Rosenaustrasse 9, 9200 Gossau SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Christian, von Luzein, in Gossau SG, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004905066, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gastwirte (St. Gallen) GmbH, in St. Gallen, CHE-115.013.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2009, S.12, Publ. 5209892).
Firma neu:
Gastwirte (St. Gallen) GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Christian, von Luzein, in Gossau SG, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004552412, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Seehöckli AG, in Uttwil, CHE-102.579.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3797895).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Christian Bardill, Rosenaustrasse 9, 9200 Gossau SG].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bardill, Christian Anton, von Luzein, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.