Renseignements sur Luca Barbarossa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Luca Barbarossa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004976067, Registre du commerce Soleure, (241)
LL Generalunternehmungen GmbH, bisher in Walkringen, CHE-318.731.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519555).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Firma neu:
LL Barbarossa GmbH.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Lehngasse 51, 4702 Oensingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciullo, Lydia, von Thun, in Ittigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbarossa, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Walkringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004578135, Registre du commerce Soleure, (241)
PROTOMET GmbH, bisher in Bannwil, CHE-234.913.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7147540).
Statutenänderung:
27.11.2018.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
bei Bonfina Treuhand GmbH, Schaalgasse 16, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chauhan, Tina Singh, indische Staatsangehörige, in Bannwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbarossa, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Walkringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4169508, Registre du commerce Soleure, (241)
F.B. Stahl- und Metallbau GmbH, in Oensingen, CH-241.4.005.494-2, Bearbeitung von und Handel mit Aluminium- und Metallprodukten, insbesondere von Türen und Fenstern, Metall- und Stahlbau sowie Generalunternehmungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2007, S. 10, Publ. 4045796).
Statutenänderung:
17.10.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbarossa, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Wanzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbarossa, Danica, italienische und serbische Staatsangehörige, in Gerlafingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 29'000.--;
Fersini, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Laupersdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].