Renseignements sur Edith Ban
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edith Ban
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005348366, Registre du commerce Berne, (36)
BMBT GmbH, in Bern, CHE-100.842.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S.4, Publ. 5982134).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüderli, Peter, von Ochlenberg, in Toffen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ban, Edith, von Bern, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Registre du commerce Berne, (36)
BMBT GmbH, in B e r n , Planung und Ausführung von Bauten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.1998, S. 3359).
Statutenänderung:
27.12.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Manfred, von Krauchthal, in Münchringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüderli, Peter, von Ochlenberg, in Toffen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-;
Ban, Edith, von Bern, in Bern, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-].
Registre du commerce Berne, (36)
BMBT GmbH, in Bern, c/o Edith Ban, Wylerringstrasse64, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.1998.
Zweck:
Planung und Ausführung von Bauten, Generalunternehmung, An- und Verkauf sowie Vermittlung von Bau- und Einrichtungsgegenständen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.05.1998: 1 Fahrzeug Alfa Romeo 33 1.4 ie, zum Übernahmepreis von CHF17000, der an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ban, Edith, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF18000;
Glauser, Manfred, von Krauchthal, in Münchringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF2000.