Renseignements sur Louise Bamert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louise Bamert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128888, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft SpiezSolar, in Spiez, CHE-101.130.775, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, Louise, von Tuggen, in Spiez, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaun, Andreas, von Beatenberg, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegeter, Klaus, von Gurzelen, in Spiez, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3523859, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft SpiezSolar, in Spiez, CHE-101.130.775, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, Publ. 6929716).
Statutenänderung:
16.03.2001. 09.04.2002. 30.04.2003. 27.06.2012.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die umweltfreundliche Beschaffung, Verteilung, Anwendung und Förderung von erneuerbaren Energien. Die Hauptziele der Genossenschaft sind die dezentrale Produktion erneuerbarer Energien aus Sonne, Wind und Wasser, sowie die Aufklärung, Beratung, und sachgerechte Information über die Nutzung und Anwendung erneuerbarer Energien sowie über Möglichkeiten eines sparsamen Energieverbrauchs in der Gemeinde, in Zusammenarbeit mit interessierten Stellen und Behörden. Zur Erreichung der Ziele erstellt, betreibt oder beteiligt sich die Genossenschaft an Fotovoltaik-Anlagen, Kleinwasserkraftwerken und Windenergieanlagen zur Erzeugung von Elektrizität, die in das öffentliche Netz eingespiesen wird oder zur autarken Stromversorgung von netzunabhängigen Bau- oder Verkehrsobjekten dient;
Sonnenkollektoranlagen zur Erzeugung von Wärme und Warmwasser;
anderen umweltfreundlichen Energieproduktionsanlagen wie Blockheizkraftwerke (mit Stückholz oder Schnitzelfeuerungen), Biogasanlagen, Pelletsanlagen etc. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jedes Genossenschaftsmitglied hat mind. 1 Anteilschein zu übernehmen.]. Gemäss Erklärung vom 23.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamert, Louise, von Tuggen, in Spiez, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brun, Daniel, von Nebikon, in Spiez, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steuri, Hans Rudolf Werner , von Leissigen, in Spiez, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.