Renseignements sur Dr. Christoph Kurt Balsiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christoph Kurt Balsiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005449985, Registre du commerce Zoug, (170)
Investcorp Suisse AG, in Baar, CHE-280.962.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035874).
Firma neu:
Investcorp Suisse AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005117389, Registre du commerce Zurich, (20)
Niederer Kraft Frey AG, in Zürich, CHE-114.033.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ernst F., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Regula, von Bern, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, François M., von Zürich und Uster, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Grun Meyer, Catherine, von Zürich und Liesberg, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Koller, Adrian, von Eglisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich und Endingen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005035874, Registre du commerce Zoug, (170)
Investcorp Suisse AG, in Baar, CHE-280.962.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785180).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glas, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Al Markh (BH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].