Renseignements sur Lorenzo Balducci
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorenzo Balducci
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006131290, Registre du commerce Zoug, (170)
OHW Objektbetreuungen & Hauswartungen GmbH, in Steinhausen, CHE-115.969.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3705301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balducci, Firyel, von Baar und Madiswil, in Cham, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Balducci, Lorenzo, von Madiswil, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BFS Gebäude Service AG (CHE-411.870.734), in Schlieren, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Gaberell, Jérôme, von Murten, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Brenn, Sebastian, von Albula/Alvra, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5810154, Registre du commerce Zoug, (170)
OHW Objektbetreuungen & Hauswartungen GmbH, in Cham, CH-170.4.009.964-1, Brunnmatt 39, 6330 Cham, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2010, 01.09.2010.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Objektbetreuungen und Hauswartungen, Facility Management, Facility Service, Reinigungen, Umgebungs- und Gartenarbeiten und damit zusammenhängende sowie artverwandte Arbeiten;
Beratungen im Zusammenhang mit Gebäudemanagement;
Verwaltung und Vermietung von Grundstücken aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Balducci Lorenzo, in Cham, das unter der nicht im Handelsregister eingetragenen Bezeichnung 'GMB Objektbetreuungen & Hauswartungen', in Cham, geführte Geschäft gemäss Vertrag vom 03.08.2010 und Übernahmebilanz per 30.06.2010 mit Aktiven von CHF 49'321.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'321.00, wofür 2 Stammanteile zu CHF 10'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Balducci, Firyel, von Baar und Madiswil, in Cham, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Balducci, Lorenzo, von Madiswil, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.