Renseignements sur Monika Bär
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Monika Bär
Participations
Dernières notifications FOSC pour Monika Bär
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4216772, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Verein Innovationsfonds, in Langenbruck, CH-280.6.001.186-0, Uneigennützig, transparent und im Interesse des öffentlichen Wohls Unterstützung von Projekten, Institutionen und Klein- und Mittelbetrieben beim Erlangen bzw. Wiedererlangen der banktechnischen Kreditfähigkeit, Verein (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2004, S. 4, Publ. 2233680).
Postadresse neu:
Verein Innovationsfonds, c/o Alternative Bank ABS, Leberngasse 17, Postfach, 4601 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ketterer, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Monika, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Markus, von Hausen AG, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes];
Lutz, Conrad, von Rheineck, in La Corbaz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wymann, Anita, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4174684, Registre du commerce Zurich, (20)
Institut Minerva Zürich, in Zürich, CH-020.3.008.019-7, Entwicklung und Realisierung von Lehrgängen für Jugendliche und Erwachsene, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 25, Publ. 3959788).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Monika, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sahraoui, Karim, von Aadorf, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3996348, Registre du commerce Soleure, (241)
Alternative Bank ABS, in Olten, CH-249.3.001.358-0, Betrieb einer Bank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2007, S. 11, Publ. 3906728).
Statutenänderung:
12.05.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Monika, von Zürich und Kreuzlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Raymond, von Murgenthal, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Solothurn].