Renseignements sur Erich Bähler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Bähler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006000515, Registre du commerce Zoug, (170)
Argus Partner Holding AG, in Baar, CHE-109.275.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler, Erich, von Wattenwil, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Marcel, von Binningen und Lampenberg, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oprandi, Roberto, von Bern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kirchlindach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004542803, Registre du commerce Zoug, (170)
oprandi & partner management ag, in Zug, CHE-107.399.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler, Erich, von Wattenwil, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oprandi, Roberto, von Bern, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Chaaltiel, Tikwa, von Bern, in Bern, Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: in Ittigen].
Numéro de publication: 2118795, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Oprandi & Partner AG Basel, bisher in Basel, CHE-105.006.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2011, Publ. 6105256).
Gründungsstatuten:
18.12.1998.
Statutenänderung:
10.04.2015.
Firma neu:
oprandi & partner ag Basel, Muttenz.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
St. Jakob-Strasse 41, 4132 Muttenz, [eigene Büros].
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die selbständige Personal- und Unternehmensberatung, namentlich die Rekrutierung von Kaderpersonal, die Karriereberatung und -planung, das Outplacement und die Personalschulung, die Standortberatung für Unternehmen und das Vermitteln, die Zurverfügungstellung und die Übertragung von geeigneten Standorten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten , überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Andreas, von St. Gallen, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwinzer, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Erich, von Wattenwil, in Muri AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Marcel, von Lampenberg, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Dieter, von Basel, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oprandi, Roberto, von Bern, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bearth, Rinaldo Silvio, von Sumvitg, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bearth, Rinaldo, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imhof, Heidi, von Maisprach, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.