Renseignements sur Dr. Heidrun Bächli-Knaup
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Heidrun Bächli-Knaup
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2963979, Registre du commerce Argovie, (400)
Selb Immobilien AG, in Brugg, CHE-109.050.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002).
Statutenänderung:
30.06.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli, Stephan, von Würenlingen, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bächli-Knaup, Dr. Heidrun, von Würenlingen, in Arlesheim, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Urs Senn Steuer- und Unternehmungsberatung (CHE-107.633.951), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Rudolf, von Knutwil, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brazerol, René, von Schmitten (GR), in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berater & Partner AG (CHE-112.221.063), in Luzern, Revisionsstelle;
Willi, Stephan, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2695467, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bächli Holding AG, in Arlesheim, CHE-109.064.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S. 4).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli-Knaup, Dr. Heidrun, von Würenlingen, in Hausen bei Brugg (Hausen AG), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arlesheim];
Bächli, Stephan, von Würenlingen, in Hausen bei Brugg (Hausen AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brugg];
Urs Senn Steuer- und Unternehmungsberatung (CHE-107.633.951)[CH-400.1.018.763-0], in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Urs Senn Steuer- und Unternehmungsberatung (CH-400.1.018.763-0)].
Registre du commerce Argovie, (400)
Selb Immobilien AG, in B r u g g , Badstrasse 50, 5200 Brugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.05.2001.
Zweck:
Handel mit und Verwaltung von Immobilien;
die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.-.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/ Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Aktiven von CHF 24'700'000.- und Passiven von CHF 17'546'420.75 der nicht eingetragenen Kollektivgesellschaft "Ernst Bächli sen. und Stephan Bächli", in Brugg, gemäss Bilanz per 31.12.2000, wofür 2'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 5'153'579.25 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bächli, Stephan, von Würenlingen, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bächli-Knaup, Dr. Heidrun, von Würenlingen, in Arlesheim,Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bächli, Ernst, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urs Senn Steuer- und Unternehmungsberatung, in Aarau, Revisionsstelle.