Renseignements sur Oliver Alain Bader
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Oliver Alain Bader
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5594016, Registre du commerce Lucerne, (100)
Bader Juwelen & Uhren AG, bisher in Eich, CH-100.3.016.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 9, Publ. 4208272).
Statutenänderung:
9.11.2009.
Firma neu:
Bader Immobilien Luzern AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Kauffmannweg 17, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Grundstücken;
Beteiligungen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.11.2009 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag mit einer Darlehensforderung der Gesellschaft gegenüber dem Aktionär verrechnet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.04.2010 festgestellt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Peter, von Holderbank SO, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bader, Doris, von Holderbank SO, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Küng Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Oliver, von Holderbank SO, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.