Renseignements sur Louis Badan
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louis Badan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005450089, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Euporos Investment Ltd., bisher in Monthey, CHE-364.718.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004660502).
Statutenänderung:
03.03.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Treuhand Schnyder AG, Blauenstrasse 40, 4054 Basel.
Zweck neu:
Zweck des Unternehmens ist der internationale Handel mit Waren aller Art und die Beratung von Unternehmen zur Umsatzsteigerung. Die Gesellschaft kann auch jede Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit diesem Ziel in Verbindung steht. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann zudem Gebäude erwerben, halten und veräußern.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 01.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 01.12.2015, il est renoncé à un contrôle restreint].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badan, Louis, von Sullens, in Ollon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michellod, Brigitte Marie, von Chamoson, in Savièse, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005431435, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Argentarius Holding Ltd., bisher in Monthey, CHE-445.080.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005213135).
Statutenänderung:
22.02.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Treuhand Schnyder AG, Blauenstrasse 40, 4054 Basel.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Begründung, Verwaltung und das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, sowie alle Rechts-, Patent- und Lizenzgeschäfte aller Art. Die Gesellschaft kann auch jede Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit diesem Ziel in Verbindung steht. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Zudem kann die Gesellschaft Gebäude erwerben, halten und veräußern. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 22.02.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die am 01.05.2021 von Gesetzes wegen erfolgte Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 01.12.2015, il est renoncé à un contrôle restreint]. [gestrichen: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badan, Louis, von Sullens, in Ollon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michellod, Brigitte Marie, von Chamoson, in Savièse, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004509089, Registre du commerce Valais, (621)
Argentarius Holding Ltd., à Monthey, CHE-445.080.925, société anonyme (No. FOSC 129 du 06.07.2018, Publ. 4342833).
Inscription ou modification de personne(s):
Schneider, Dr. Jan, de Basel, à Bonnieux (FR), administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Badan, Louis, de Sullens, à Ollon, directeur, avec signature individuelle.