Renseignements sur Dieter Konrad Bachofner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Konrad Bachofner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005570824, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Zelghof Finanz AG, in Schaffhausen, CHE-102.768.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst, Urs, von Wolfhalden, in Löhningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Dieter Konrad, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005134620, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Zelghof Finanz AG, in Schaffhausen, CHE-102.768.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314799).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Finanz-, Beratungs- und Vermittlungsgeschäften. Sie kann ferner gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten und alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
260 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 260 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Dieter Konrad, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bachofner, Dieter, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4470856, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Zelghof Finanz AG, in Schaffhausen, CH-290.3.004.744-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S. 10, Publ. 3521654).
Statutenänderung:
30.04.2008. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache]. Laut Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.4.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Evelyne, von Horgen, in Neuhausen am Rheinfall, Vizepräsidentin, mit Unterschrift zu zweien;
Furrer, Markus, von Erstfeld, in Schaffhausen, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Eckert, Urs Niklaus, von Horgen, in Flurlingen, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Heller, Marc, von Schaffhausen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Iconsult C. Isenring, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züst, Urs, von Wolfhalden, in Löhningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Bührer, Thomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Bachofner, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.