Renseignements sur Erwin Anton Bachofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erwin Anton Bachofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1692175, Registre du commerce Lucerne, (100)
Buzibach Immobilien AG, in Rothenburg, CHE-403.321.141, Buzibachstrasse 8, 6023 Rothenburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2014.
Zweck:
Erwerb und Halten von Immobilien sowie Dienstleistungen im Bau- und Immobilienbereich.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Jank + Blatter AG, in Horw (CHE-106.832.815), das Grundstück Nr. 820, GB Rothenburg, zu einem Maximalpreis von CHF 2'800'000.00 sowie von der Erich Pöll Metallbau, in Rothenburg (CHE-102.775.058), das Grundstück Nr. 1253, GB Rothenburg, zu einem Maximalpreis von CHF 2'700'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jank, Werner Alexander, von Burgdorf, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bachofer, Erwin Anton, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5765894, Registre du commerce Lucerne, (100)
WBK Soziale Wohnbaugenossenschaft Kriens, in Kriens, CH-100.5.014.737-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2002, S. 8, Publ. 733862).
Statutenänderung:
15.06.2010.
Domizil neu:
c/o Aregger AG Bauunternehmung Zweigbetrieb Kriens, Grossfeldstrasse 11, 6010 Kriens.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein von CHF 5'000.-- zu übernehmen.]. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Hans, 1932, von Buttisholz, in Buttisholz, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofer, Erwin, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Flavia, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Claude, von Luzern und Pfyn, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4577646, Registre du commerce Lucerne, (100)
BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen, in Buttisholz, CH-100.7.004.288-7, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 8, Publ. 3551802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofer, Erwin, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Claude, von Luzern und Pfyn, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partner Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.011.778-2), Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG, in Luzern].