Renseignements sur Louis Bachmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Louis Bachmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005984679, Registre du commerce Argovie, (400)
LOMEBA GmbH, in Brugg, CHE-393.980.877, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769472).
Firma neu:
LOMEBA GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Louis, von Feusisberg, in Brugg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Melanie, von Appenzell, in Brugg, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005845939, Registre du commerce Argovie, (400)
Flex Precision Plastics Solutions (Switzerland) AG, in Hägglingen, CHE-102.577.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005639115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Louis, von Feusisberg, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geiger, Walther, von Ermatingen, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomin, Ursula, von Egnach, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Zimmermann, Patrick, von Ennetbürgen, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Makray, Zoltán, ungarischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005769472, Registre du commerce Argovie, (400)
LOMEBA GmbH, in Brugg, CHE-393.980.877, Aegertenstrasse 7, 5200 Brugg AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2023.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen digital Marketing, Promotion und Kommunikation, Entwicklung und Betreibung von Internetportalen und Applikationen für den Verkauf von digitaler Werbung, Übernahme von Marketing- und Consulting-Aufträgen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilsbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 24.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Louis, von Feusisberg, in Brugg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bachmann, Melanie, von Appenzell, in Brugg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.