Renseignements sur Hans-Peter Bachmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans-Peter Bachmann
Dernières notifications FOSC pour Hans-Peter Bachmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005987509, Registre du commerce Zurich, (20)
SFTC Swiss Flight and Training Center Ltd liab. Co, bisher in Baar, CHE-102.827.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1106213).
Statutenänderung:
16.01.2024. 09.02.2024. 08.03.2024.
Firma neu:
SFTC Swiss Flight and Training Center GmbH.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
c/o Hans Peter Bachmann, Feldstrasse 25, 8180 Bülach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Rolf, von Pfyn, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Frei, Walter D., von Uster, in Elgg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Hans-Peter, von Wollerau, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rüdisühli, Thomas, von Sennwald, in Weiach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5812674, Registre du commerce Zurich, (20)
Dünser & Partner GmbH, in Hausen am Albis, CH-020.4.029.957-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 43, Publ. 5089860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Hans-Peter, von Wollerau, in Bülach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Frei, Walter D., von Zürich und Uster, in Appenzell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünser, Enrico, von Widnau, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Baar, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00].
Numéro de publication: 5136030, Registre du commerce Zoug, (170)
SFTC Swiss Flight and Training Center Ltd liab. Co, in Baar, CH-170.4.002.301-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2005, S. 14, Publ. 2701370).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Hans-Peter, von Wollerau, in Bülach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Frei, Walter D., von Uster, in Elgg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Jung, Rolf, von Pfyn, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].