Renseignements sur Hüseyin Aykol
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Hüseyin Aykol
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005752464, Registre du commerce Zurich, (20)
Malergeschäft Aykol GmbH, in Zürich, CHE-114.508.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021947).
Domizil neu:
c/o RosengartenShop, Rosengartenstrasse 5, 8037 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aykol, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Rüti (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004549452, Registre du commerce Zurich, (20)
Malergeschäft Aykol GmbH, in Schlieren, CHE-114.508.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090473).
Statutenänderung:
16.01.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Hüseyin Aykol, Badenerstrasse 795, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aykol, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlieren].
Numéro de publication: 4090473, Registre du commerce Zurich, (20)
Gastro Probstei GmbH, in Dübendorf, CHE-114.508.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167563).
Statutenänderung:
21.02.2018.
Firma neu:
Malergeschäft Aykol GmbH.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
c/o Hüseyin Aykol, Flöhrebenstrasse 6, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Bauarbeiten aller Art sowie die Generalunternehmertätigkeit;
Handel sowie Vermietung und Verpachtung von Immobilien im In- und Ausland. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tekkan, Burak, türkischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aykol, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.