Renseignements sur Michael Auf der Maur
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Auf der Maur
Dernières notifications FOSC pour Michael Auf der Maur
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1871523, Registre du commerce Zurich, (20)
filmpartner.ch GmbH, in Zürich, CHE-270.163.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Golden Eye Media GmbH (CH-020.4.025.044-9), in Zürich, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
INM Inter Network Marketing AG (CH-020.3.007.183-8), in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
kameramann.ch gmbh (CH-400.4.023.270-3), in Zürich, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sauber, Philipp, von Zürich, in Maur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auf der Maur, Michael, von Schwyz, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Sascha, von Zwingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pepi, Stephan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1197841, Registre du commerce Zurich, (20)
Golden Eye Media GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.044-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155053).
Statutenänderung:
13.11.2013.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Richtiarkade 6, 8304 Wallisellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Michael, von Schwyz, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 1155053, Registre du commerce Zurich, (20)
Golden Eye Media GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.044-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 29, Publ. 4887978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Froschmayer, Florian, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Michael, von Schwyz, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].